หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
  Good  
    Profile   |  Blog  |  Photo
 
รูปภาพทั้งหมด 0 รูป

<<
กรกฎาคม 2557 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
 

  บล็อกของ Good ค้นพบ 4 รายการ
ลักษณะครูทีดี  
เทคนิคช่วยจำ 6 วิธี  
การบริหารเวลา  
วิธีคิดเลขเร็ว  
รายการโปรด

ยังไม่มีรายการโปรด

  
 
 
วิธีคิดเลขเร็ว    [ 2010-07-09 15:07:47 ] เก็บเป็นรายการโปรด
กลุ่ม : การศึกษาทั่วไป

เวลาเรียนในห้องเรียน พบว่า พวกเรามักพึ่งพาเครื่องคิดเลขเป็นอย่างมาก

กล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขก็ไปต่อไม่เป็นเอาเลยทีเดียว

เช่น ให้คำนวณว่า 10/3 เป็นเท่าไร

ถามไม่ทันขาดคำ พวกเราก็คว้าเครื่องคิดเลขขึ้นมาทันที แล้วก็จิ้มเครื่องคิดเลขด้วยความชำนาญ

ไม่ค่อยมีใคร พยายามคิดเลขในใจเลย นี่คือเรื่องน่าวิตก

หากจะจำได้ ใครที่เรียนวิชาที่อาจารย์สอน เมื่อให้คำนวณเลขบางค่าบนกระดาน

ถ้าใครหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมา จะโดนดุเอาว่า "เดี๋ยวตีให้มือหักเลย !"


วันนี้ อาจารย์เลยจะมาแนะนำวิธีการคิดเลขให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลขให้มากนัก

เริ่มจาก วิธีการคูณเลขสองหลักใด ๆ ด้วยเลข 11 กัน


มาดูการคูณชุดนี้กันก่อน     23 x 11 = ?


อย่าเพิ่งหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมา อย่าเพิ่ง

มาดูวิธีการคูณกันหน่อย

23 x 11 = 253 นี่คือผลลัพธ์


วิธีคูณโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข คือ

เอาเลข 2 และ เลข 3 มาตั้งไว้ แล้วเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ คือ  2_3

ที่เว้นเอาไว้นั้น เป็นผลของเลข 2 กับ เลข 3 มาบวกกัน คือ 2+3 = 5

ก็เอาเลข 5 นี้ ไปไว้ตรงกลางระหว่างเลข 2 กับ เลข 3 ที่เว้นที่เอาไว้

ดังนั้น 2_3 จึงเป็น 253

สรุป คือ 23 x 11 => 2[2+3]3 => 253

เห็นไหม ไม่ยากเลย


ลองเอาเลขอื่นมาคูณด้วย 11 กันอีกก็ได้

เช่น 35 x 11

ก็เป็นว่า เอาเลข 3 กับเลข 5 มาตั้งไว้ แล้วเว้นค่าตรงกลางเอาไว้ เป็น 3_5

แล้วเอา 3+5 = 8 ไปไว้ตรงกลางที่เว้นเอาไว้

จะได้ว่า 3_5 กลายเป็น 385

สรุป คือ 35 x 11 => 3[3+5]5 =>385

เห็นไหม ไม่ยากเลย


ทีนี้ ลองเอาเลขที่บวกกันแล้ว ตัวเลขตรงกลางมันเกินสิบ ดู

เช่น 78 x 11

เหมือนเดิม เอา 7 กับ 8 ตั้งไว้ซ้ายกับขวา เว้นตรงกลางเอาไว้ คือ 7_8

แล้วเอา 7+8 = 15 ไปแทรกตรงกลาง

ตรงนี้มีปัญหาหน่อย คือ มันเป็นเลข 15 จะแทนลงไปอย่างไร

ก็ให้เอาเลข 5 แทรกลงไปตรงกลาง คือ 758

แต่มันยังไม่จบ เพราะเลข 1 ของเลข 15 มันยังอยู่ ก็เลยต้องเอาเลข 1 ไปบวกกับเลข 7 อีกทีหนึ่ง

ผลลัพธ์จึงกลายเป็น [7+1]58 = 858

สรุปก็คือ 78 x 11 => 7[7+8]8 =>7[15]8 => [7+1]58 => 858

ที่มา หางาน  อ.นรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



  แสดงความคิดเห็น
 
ท่านยังไม่สามารถกรอข้อความใดๆได้จนกว่าท่านจะ
 สมัครสมาชิก

ความคิดเห็นที่ 1   |    2010-07-14 20:49:20

อัม

 

 

 



  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล
Fatal error: Call to undefined function speedtest_getmicrotime() in /home/moego/public_html/moe/footer2012.php on line 20